Ausschussmitglieder |
Kreisausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.07.2009 | 31.05.2019 | von 09.07.2009 bis 31.05.2019 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.09.2009 | 31.05.2019 | von 17.09.2009 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Werkausschuss des Eigenbetriebes "Jobcenter Landkreis Kusel" | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.03.2022 | | von 23.03.2022 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2022 | | von 01.04.2022 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Schulträgerausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.04.2022 | | von 27.04.2022 | |
SPD |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2009 | 31.05.2019 | von 01.07.2009 bis 31.05.2019 | |
Schulträgerausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.12.2014 | 31.05.2019 | von 03.12.2014 bis 31.05.2019 | dessen Vertreter | dessen Vertreter |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2022 | 18.07.2024 | von 01.01.2022 bis 18.07.2024 | |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | |
Kreisausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | |
Stimmberechtigte Mitgl. |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.07.2014 | 31.05.2019 | von 23.07.2014 bis 31.05.2019 | |