Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussmitglieder | ||||||
Kreisausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.09.2004 | 31.05.2019 | von 08.09.2004 bis 31.05.2019 |
CDU | ||||||
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2019 | von 01.07.2004 bis 31.05.2019 |
Schulträgerausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.09.2009 | 01.12.2014 | von 17.09.2009 bis 01.12.2014 |